Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.03.2015 | 03.06.2020 | von 18.03.2015 bis 03.06.2020 |
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 21.03.2018 | 03.06.2020 | von 21.03.2018 bis 03.06.2020 |
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 21.03.2018 | 03.06.2020 | von 21.03.2018 bis 03.06.2020 |
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss | | beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 17.12.2014 | 03.06.2020 | von 17.12.2014 bis 03.06.2020 |
Stadtentwicklungsausschuss | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 14.12.2016 | 03.06.2020 | von 14.12.2016 bis 03.06.2020 |
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH | | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 17.12.2014 | 20.03.2018 | von 17.12.2014 bis 20.03.2018 |
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH | | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 10.09.2015 | 20.03.2018 | von 10.09.2015 bis 20.03.2018 |
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH | | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 21.03.2018 | 03.06.2020 | von 21.03.2018 bis 03.06.2020 |
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH | | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 21.03.2018 | 03.06.2020 | von 21.03.2018 bis 03.06.2020 |